Nr. | Apliecības numurs | Apliecība izdota | Apliecība derīga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 110-00048 | PAULE | SANDRA | Daugavpils | 2016-03-19 | 2021-03-18 | |
2. | 116-00580 | BARBAKA | SANDRA | Rīga | 2016-06-10 | 2021-06-09 | |
3. | AL 000058 | ĢĒĢERE | SANDRA | Nav norādīts | 2007-04-22 | 2013-04-21 | |
4. | DP 000094 | VAITKEVIČA | SANDRA | Augšdaugavas novads | 2013-03-25 | 2018-03-24 | |
5. | MR 000002 | SPRUKULE | SANDRA | Nav norādīts | 2002-04-07 | 2007-03-02 | |
6. | MR 000011 | VALAINE | SANDRA | Nav norādīts | 2002-04-07 | 2007-03-02 | |
7. | MR 000017 | KONOVALOVA | SANDRA | Nav norādīts | 2002-04-07 | 2007-03-02 | |
8. | MR 000057 | IKAUNIECE | SANDRA | Madonas nov. | 2006-06-05 | 2011-06-04 | |
9. | PR 000024 | JUKŠA | SANDRA | Nav norādīts | 2002-05-23 | 2007-05-22 | |
10. | PR 000027 | KIVLENIECE | SANDRA | Nav norādīts | 2002-05-23 | 2007-05-02 | |
11. | PR 000044 | SMILŠKALNE | SANDRA | Līvānu nov. | 2012-04-27 | 2017-04-26 | |
12. | RK 000022 | ZĀĢERE | SANDRA | Nav norādīts | 2007-10-28 | 2012-10-27 | |
13. | RP 000067 | ALPA | SANDRA | Nav norādīts | 2007-05-02 | 2012-05-01 | |
14. | RP 000142 | DIŠLERE | SANDRA | Rīga | 2012-05-30 | 2017-05-29 | |
15. | RP 000248 | SALMIŅA | SANDRA | Nav norādīts | 2002-06-08 | 2007-06-07 | |
16. | RP 000290 | BRICE | SANDRA | Nav norādīts | 2002-06-08 | 2007-06-07 | |
17. | RP 000320 | ALUTE | SANDRA | Nav norādīts | 2002-12-16 | 2007-12-15 | |
18. | RP 000332 | AMARE | SANDRA | Nav norādīts | 2007-12-16 | 2012-12-16 | |
19. | RP 000550 | KRUPENKO | SANDRA | Nav norādīts | 2004-03-24 | 2009-03-23 | |
20. | 116-00231 | KRŪMA | SANDRA | Rīga | 2018-02-16 | 2023-02-15 | |
21. | 075-00006 | BROKĀNE | SANDRA | Rēzeknes nov. | 2013-03-28 | 2018-03-27 | |
22. | SP 000441 | KUĻIKOVSKA | SANDRA | Nav norādīts | 2006-06-20 | 2010-10-19 | |
23. | TA 000032 | ZNOTIŅA | SANDRA | Nav norādīts | 2004-03-24 | 2009-03-23 | |
24. | TU 000040 | FREIMANE-FJODOROVA | SANDRA | Nav norādīts | 2009-04-25 | 2014-04-24 | |
25. | VM 000004 | VILNE | SANDRA | Valmiera | 2014-04-24 | 2019-04-23 |